Ausschussmitglied |
Ausschuss für Bau, Umwelt und Energie | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretung | Stellvertretung | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 |
Bayerischer Bezirketag - Fachausschuss für Soziales | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 |
Bayerischer Bezirketag - Vollversammlung | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretung | Stellvertretung | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 |
|
Behindertenbeauftragter für den Bezirk Oberbayern | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Berichterstatter/in | Berichterstatter/in | 06.11.2018 | | von 06.11.2018 |
Berichterstatter / in - Jugendpflege | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretung | Stellvertretung | 18.07.2019 | 02.11.2023 | von 18.07.2019 bis 02.11.2023 |
Ausschussmitglied |
Bezirksausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretung | Stellvertretung | 06.11.2018 | 02.11.2023 | von 06.11.2018 bis 02.11.2023 |
Mitglied Bündnis 90/Die Grünen |
Bezirkstag | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | | von 06.11.2018 |
Ausschussmitglied |
Fachbeirat der Beruffachsschule für Holzschnitzerei und Schreinerei in Berchtesgaden | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 |
Gremium zur Gesundheits-, Sozial- und Versorgungsplanung | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretung | Stellvertretung | 15.03.2019 | | von 15.03.2019 |
Verbandsmitglied |
Krankenhauszweckverband Ingolstadt - Verbandsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretung | Stellvertretung | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 |
Ausschussmitglied |
Perspektive Bezirk Oberbayern | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretung | Stellvertretung | 19.01.2022 | | von 19.01.2022 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretung | Stellvertretung | 17.08.2020 | 02.11.2023 | von 17.08.2020 bis 02.11.2023 |
Vorsitzende |
Sitzung des Inklusionsbeirates | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretung | Stellvertretung | 07.09.2022 | | von 07.09.2022 |
Ausschussmitglied |
Sozial- und Gesundheitsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretung | Stellvertretung | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 |
Werkausschuss für das Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretung | Stellvertretung | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 |